THE MARINA KLEINWORT TRUST
Rhif yr elusen: 1081825
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Current policy is to consider written appeals from charities working in the field of the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 July 2017
Cyfanswm incwm: £24,873
Cyfanswm gwariant: £1,453,305
Codi arian
Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 12 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1139904 THE MASTER CHARITABLE TRUST
- 02 Awst 2000: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
- THE MARINA KLEINWORT CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/07/2013 | 06/07/2014 | 06/07/2015 | 06/07/2016 | 06/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.83k | £49.83k | £47.49k | £41.21k | £24.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.63k | £60.63k | £51.96k | £216.49k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2017 | 05 Mai 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2016 | 05 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2016 | 05 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 06 Gorffennaf 2015 | 22 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Gorffennaf 2015 | 22 Ebrill 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 6 JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window