Hanes ariannol TITAN PARTNERSHIP LIMITED

Rhif yr elusen: 1081749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £890.31k £1.09m £1.03m £777.28k £794.19k
Cyfanswm gwariant £1.01m £1.05m £1.06m £885.54k £793.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £5.50k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £277.62k £371.93k £282.32k N/A £462.98k
Incwm o roddion a chymynroddion £17.91k £135.12k £26.81k £15.66k £13.74k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £872.07k £954.92k £1.00m £758.38k £773.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £13.74k
Incwm - Buddsoddiad £330 £346 £87 £3.24k £7.43k
Incwm - Arall £0 £3.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.01m £1.05m £1.06m £885.54k £793.53k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £9.21k £9.14k £8.43k £7.65k £11.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0