ymddiriedolwyr VOLUNTARY SECTOR NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1081654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Yeoman | Cadeirydd | 12 February 2019 |
|
|||||||||||
Yakub Patel | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||||||||
JEREMY GARTH HODGKINSON | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||||||||
Margaret Young Cheshire | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||||||||
Circle Lai Yuen Steele | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||||||||
Gill Bainbridge | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.