Hanes ariannol THE YOUNG PERSON'S RESOURCE CENTRE - PORT TALBOT

Rhif yr elusen: 1089061
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £143.89k £186.27k £200.92k £185.35k £133.87k
Cyfanswm gwariant £146.13k £199.20k £209.21k £208.09k £156.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A