ymddiriedolwyr BRIDGWATER OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1089254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Peters | Cadeirydd | 24 September 2019 |
|
|
||||
Lewis White | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Gina Mear | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
James Tucker | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Olivia Handel | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Darren Roy Baker | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Sandra Irene Jenkins | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Lucy Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Tony Pomeroy | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Katie Williams | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Claire Creedy | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Creswick | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Jenny Baker | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Kirby Warren | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Tom Louisiopoulos | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
ANTHONY MICHAEL EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.