Dogfen lywodraethu PULMONARY HYPERTENSION ASSOCIATION (UK)
Rhif yr elusen: 1082613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 APRIL 2000, AS AMENDED 27 AUGUST 2000, 8 JUNE 2002, 7 JULY 2003, AND 9 OCTOBER 2004, ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 3 NOVEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE CONDITION KNOWN AS PULMONARY HYPERTENSION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCES FOR SUFFERS OF THE SAID CONDITION, THEIR FAMILIES, CARERS AND MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.