HOLTON LE CLAY PRE-SCHOOL GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1184686 HOLTON LE CLAY PRE-SCHOOL GROUP
- 12 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- 30 Mehefin 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.88k | £85.75k | £72.12k | £77.63k | £122.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.83k | £82.59k | £71.26k | £73.51k | £116.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 16 Gorffennaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 16 Gorffennaf 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 22 May 2015
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window