Hanes ariannol STRATFORD MAGISTRATES COURT POOR BOX TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1081843
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 02/09/2006 02/09/2007 02/09/2008 02/09/2009
Cyfanswm Incwm Gros £676 £693 £1.61k £1.54k £1.43k
Cyfanswm gwariant £575 £50 £755 £750 £750
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A