Hanes ariannol STEPNEY BANK STABLES LTD
Rhif yr elusen: 1084687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.71k | £389.99k | £401.66k | £552.68k | £412.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £372.38k | £415.07k | £351.85k | £453.88k | £491.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.94k | £20.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.81k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £11.55k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £536.68k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £142 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.50k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £332.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.46k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £117.77k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.