Hanes ariannol LONGWOOD VILLAGE GROUP

Rhif yr elusen: 1087328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.23k £31.50k £29.91k £46.85k £32.42k
Cyfanswm gwariant £30.77k £41.28k £26.26k £39.61k £29.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.18k £23.47k £13.67k £18.31k £2.64k