MEASHAM MOBILITY BUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide door to door transport with a Mini-bus for Local disabled/mobility impaired individuals of an organised group for shopping/social outings/enterainment and leisure purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD ALAN OAKES rasgoakes@gmail.com | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mary Nicholl | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
LINDA WATERWORTH | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
THERESA BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £7.18k | £5.77k | £3.37k | £3.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.10k | £502 | £2.01k | £3.31k | £2.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 24 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 07 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 APRIL 2000 AS AMENDED ON 12 DECEMBER 2000 AND 20 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR SUCH OF THE INHABITANTS OF MEASHAM AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL) OR POVERTYCOULD NOT OTHERWISE OBTAIN THROUGH LACK OF MEANS 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE IMPROVEMENT AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE OF THE LAW AND THE PRACTICE OF THE LAW AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE HAVING REGARD ESPECIALLY TO THOSE AREAS OF THE LAW AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE HAVING REGARD ESPECIALLY TO THOSE AREAS OF THE LAW WHICH ARE OF PARTICULAR CONCERN TO POOR PEOPLE OR ARE DIRECTED TO THE RELIEF OF POVERTY 3) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE CITY OF COVENTRY
Maes buddion
MEASHAM AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CANAL HOUSE
CHAPEL STREET
MEASHAM
SWADLINCOTE
DE12 7JD
- Ffôn:
- 01530271344
- E-bost:
- rasgoakes@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window