Hanes ariannol AFRICAN COMMUNITY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1087936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £134.95k £290.25k £207.73k £245.65k £237.30k
Cyfanswm gwariant £120.11k £130.77k £178.84k £189.48k £232.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £98.51k N/A £134.28k £120.02k £99.88k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.00k £130.53k N/A N/A £134.48k