ymddiriedolwyr AFRICAN CARIBBEAN COMMUNITY INITIATIVE (A.C.C.I.)
Rhif yr elusen: 1081996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridget Tatham | Cadeirydd | 25 January 2019 |
|
|
||||
Steven Forsyth | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Carl Elliot Gayle | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Janet McConnell | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Vivene Grant | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
DONALD MCINTOSH | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|||||
JAHNEL DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
MAUREEN MCCALLA | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||
IFAGBEMI AJANI BANDELE | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|
||||
CANUTE GAYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAXINE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.