BRITISH AND IRISH LEGAL INFORMATION INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British and Irish Legal Information Institute (BAILII) provides access to the most comprehensive set of British and Irish primary legal materials that are available for free and in one place on the internet. BAILII is hosted in the UK and Ireland by the Institute of Advanced Legal Studies, London and the Law Faculty, University College Cork.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- BAILII (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY GIBSON BERINGER KC Hon | Cadeirydd | 13 May 2013 |
|
|||||
Julian Rex Winterton | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Professor Maria Cahill | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Professor Carl Stychin | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
David Barniville | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Emily Allbon | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Joel Harrison | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Dr Nora Ni Loideain | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Philip Tiet Hue CHUNG | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Dame Maura McGowan | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Rachel Mary WOOD | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Andrea Coomber | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £270.64k | £239.41k | £187.17k | £195.63k | £176.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.74k | £221.94k | £232.58k | £223.65k | £195.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.00k | £50.00k | £50.00k | £41.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 27 DECEMBER 2000 as amended on 24 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT: (1) TO PROMOTE THE SOUND ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT OF THE LAW BY:- (A) THE PROVISION OF ONE OR MORE SEARCHABLE AND REGULARLY-UPDATED INTERNET SITES ON WHICH ACCURATELY-RECORDED CASE LAW, PRIMARY AND SECONDARY LEGISLATION AND TREATIES FROM OR AFFECTING THE JURISDICTIONS OF THE UNITED KINGDOM AND THE REPUBLIC OF IRELAND AND ASSOCIATED JURISDICTIONS ARE MAINTAINED TOGETHER WITH COMMENTARY ANALYSIS AND THE MAINTENANCE OF LINKS TO SIMILAR SOURCES IN OTHER JURISDICTIONS AND (B) SUCH OTHER MEANS OF PROVIDING FREE OR INEXPENSIVE PUBLIC ACCESS TO LEGAL TEXTS AND COMMENTARIES OF ALL KINDS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE; AND (2) TO ADVANCE LEGAL EDUCATION BY PROMOTING AND ENCOURAGING RESEARCH IN THE FIELD OF LEGAL INFORMATION SYSTEMS AND DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
INSTITUTE OF ADVANCED LEGAL STUDIES
CHARLES CLORE HOUSE
17 RUSSELL SQUARE
LONDON
WC1B 5DR
- Ffôn:
- 02078625806
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window