Ymddiriedolwyr LITCHAM SCHOOL CHARITY FUND

Rhif yr elusen: 1082615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GARY JAMES HINCHLIFFE Cadeirydd 04 February 2013
Dim ar gofnod
James Plummer Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Mark Juniper Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Webster Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Timothy James Gibbs Ymddiriedolwr 05 May 2021
Dim ar gofnod
Dr Susan Madden Ymddiriedolwr 27 March 2018
Dim ar gofnod
DR ROBIN HANLEY Ymddiriedolwr 09 September 2015
Dim ar gofnod
Sarah White Ymddiriedolwr 26 November 2014
Dim ar gofnod