YMDDIRIEDOLAETH PENLLERGARE - THE PENLLERGARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration and regeneration of the historic and cultural landscape of Penllergare Swansea for public benefit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £62,958 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
108 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Abertawe
Llywodraethu
- 22 Awst 2000: Cofrestrwyd
- YMDDIRIEDOLAETH YR PENLLERGARE - THE PENLLERGARE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Andrew James | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
AMANDA ELIZABETH WATKIN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Poppy Alice Brenchley Reynolds | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Raymond James Butt | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Dr Ciaran Joseph O'Brien | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
BRIAN RICHARDS | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL CHILDS | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
PAUL BAKER | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|||||
HELEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 04 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £595.51k | £525.58k | £689.39k | £452.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £410.80k | £417.58k | £498.18k | £570.29k | £620.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.23k | £68.19k | £202.72k | £37.32k | £62.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.81k | £183.73k | £26.64k | £131.69k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.50k | £89.47k | £200.63k | £200.26k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £308.31k | £288.06k | £342.23k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £754 | £231 | £455 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £16.83k | £13.24k | £10.02k | £14.76k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £306.96k | £335.89k | £376.98k | £453.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £103.83k | £81.69k | £121.20k | £116.30k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.57k | £6.25k | £7.81k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/05/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/12/2002
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, AT PENLLERGARE AND ITS SETTING IN SWANSEA, TO FURTHER:- (A) THE PROTECTION, CONSERVATION, RESTORATION AND MAINTENANCE OF THE CULTURAL LANDSCAPE OF PENLLERGARE. (B) KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF PENLLERGARE. (C) THE PROTECTION AND CONSERVATION OF WILDLIFE.
Maes buddion
PENLLERGARE AND ITS SETTING IN SWANSEA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PENLLERGARE VALLEY WOODS
PENLLERGAER
SWANSEA
SA4 9GS
- Ffôn:
- 01792 344224
- E-bost:
- contact@penllergare.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window