HOTHAM SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1081708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

supporting educational aims of the school

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023

Cyfanswm incwm: £18,836
Cyfanswm gwariant: £15,545

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Gorffennaf 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOTHAM SCHOOL PTA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Mitchell Ymddiriedolwr 06 July 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021 01/09/2022 01/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.33k £9.96k £15.42k £42.31k £18.84k
Cyfanswm gwariant £18.40k £18.89k £9.95k £17.02k £15.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2023 17 Medi 2024 78 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2022 02 Hydref 2023 93 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2022 02 Hydref 2023 93 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2021 05 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2020 05 Rhagfyr 2021 157 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2019 10 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hotham Primary School
Charlwood Road
LONDON
SW15 1PN
Ffôn:
020 8788 6468
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael