CAFE 100

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cyber cafe involving the following activities: Internet access,use of computers, computer games, cafe, pool table, music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kirklees
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAM ROOT | Cadeirydd | 07 June 2023 |
|
|
||||
Alison Louise Moorhouse | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|||||
Andriy Buchkovskyy | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Robert Kenneth Dunn | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Ann Whitelaw | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.73k | £15.53k | £4.24k | £20.40k | £5.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.79k | £8.59k | £9.03k | £14.06k | £5.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £578 | £2.40k | N/A | £4.29k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Tachwedd 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 9 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROVIDE FACILITIES FOR EDUCATION AND RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN FOURTEEN AND SEVENTEEN IN HOLMFIRTH AND THE SURROUNDING AREA WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE AND TO ASSIST THEM TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. (B) TO RELIEVE YOUNG PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES RESIDING IN THE AREA OF BENEFIT BY PROVIDING FREE INFORMATION, ADVICE, GUIDANCE AND ASSISTANCE AND OTHER SERVICES WHICH SUCH PERSONS WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO ATTEND. (C) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A YOUTH CENTRE AND MANAGE SUCH A CENTRE
Maes buddion
HOLMFIRTH AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Towngate
Holmfirth
HD9 1HA
- Ffôn:
- 07766183221
- E-bost:
- hello@cafe100holmfirth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window