Ymddiriedolwyr EVERSHEDS SUTHERLAND (INTERNATIONAL) CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1083594

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK FLETCHER | Cadeirydd | 15 May 2015 |
|
|
||||
Wesley Harling Lee Pang | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Maximiliaan van Drunen | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Lana Issam Rushdi Al Habash | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Kathryn Roberts | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
PETER SCURLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NAEEMA CHOUDRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN BOWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.