Hanes ariannol The Company of Communicators Trust

Rhif yr elusen: 1082142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.88k £5.02k £46.30k £27.91k £29.06k
Cyfanswm gwariant £152.09k £3.94k £6.89k £7.50k £5.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A