Hanes ariannol RICH MIX CULTURAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1089163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.64m | £2.77m | £3.01m | £2.77m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31m | £3.23m | £2.38m | £2.73m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.60k | £6.45k | £1.42m | £860.30k | £426.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.88k | £11.96k | £7.70k | £12.32k | £17.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.49m | £1.51m | £105.98k | £608.87k | £881.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £743.28k | £875.52k | £2.45m | £2.09m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.86k | £2.06k | £301 | £127 | £4.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £374.46k | £444.81k | £62.55k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £2.08m | £1.78m | £2.03m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.04k | £29.25k | £78.19k | £68.83k | £74.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.52k | £17.03k | £22.57k | £30.85k | £35.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £5.93k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £920.68k | £1.11m | £523.06k | £636.79k | £806.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.