Hanes ariannol ARNOS VALE CEMETERY TRUST

Rhif yr elusen: 1089027
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £87.46k £46.25k £56.58k £266.35k £69.26k
Cyfanswm gwariant £13.31k £37.41k £91.02k £196.94k £188.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A