ymddiriedolwyr THE CITY OF CARDIFF (MELINGRIFFITH) BRASS BAND
Rhif yr elusen: 1083583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE SWALLOW | Cadeirydd | 12 August 2016 |
|
|
||||
Giles Ballisat | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Shirley Elizabeth Hockaday | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Kieran Daniel Richards | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Claire Louise Foster | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|||||
William Martin Davies | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Alexandria James | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Roger Hampton | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.