Ymddiriedolwyr BERINSFIELD INFORMATION AND VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1082301

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregg Hodgkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Hawksworth | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Rhodes MBE | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Pamela Brenen | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Stuart Ely | Ymddiriedolwr | 16 October 2015 |
|
|
||||
Michelle Clarke | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
EDWARD LENNON | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.