Hanes ariannol AEGIS TRUST
Rhif yr elusen: 1082856
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.53m | £2.83m | £2.52m | £2.20m | £2.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.34m | £3.03m | £2.06m | £2.07m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.60m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.48k | N/A | N/A | N/A | £1.89m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £272.28k | £22.29k | £206.87k | £109.62k | £157.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | £2.73m | £2.23m | £2.09m | £2.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £4.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £10.42k | £76.22k | £84.69k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.34m | £3.01m | £2.04m | £2.05m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £22.94k | £22.26k | £19.99k | £2.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £42.00k | £33.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £138.47k | £183.36k | £89.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.