THE LIFEBUOY CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A residential drug rehabilitation facility offering a 9 month abstinance basic programme to achieve a drug & crime free lifestyle, gainfully employed in a gratifying job.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
- 21 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LIFEBUOY CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.82k | £81.66k | £111.22k | £97.08k | £203.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.97k | £91.70k | £119.27k | £113.69k | £126.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 26 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 26 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 12 Mawrth 2009 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 12 Mawrth 2009 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 07 Mawrth 2008 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 07 Mawrth 2008 | 36 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 MARCH 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 27 MARCH 2001
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND REHABILITATION OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ADDICTED TO DRUGS..
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window