Ymddiriedolwyr THE WEST WIGHT ARTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1081794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JUDITH HUNT Cadeirydd
Dim ar gofnod
Gillian Eleanor Hodson Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Claire Philpot Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Richard Wilkins Ymddiriedolwr 24 February 2022
Dim ar gofnod
Pamela Louise Wedgwood Ymddiriedolwr 12 May 2018
Dim ar gofnod
JACQUELINE WARNER Ymddiriedolwr 12 May 2018
Dim ar gofnod
Richard Hugh Dawson Ymddiriedolwr 07 May 2016
Dim ar gofnod
harriet emma gibbins Ymddiriedolwr 10 May 2014
Dim ar gofnod
DOUGLAS JAMES KELMAN Ymddiriedolwr 15 July 2012
Dim ar gofnod
MARY ELIZABETH SARAH WASON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KEITH BOWDEN BRETTELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod