Hanes ariannol LIVING SPRINGS
Rhif yr elusen: 1082726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £667.37k | £570.93k | £718.63k | £271.89k | £164.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.60k | £674.63k | £707.17k | £468.19k | £252.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.36k | £24.94k | £32.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.33k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £633.64k | £544.94k | £685.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.04k | £1.06k | £506 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £712.16k | £656.15k | £694.54k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.45k | £18.48k | £12.63k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £167.72k | £38.75k | £59.67k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.