Hanes ariannol THE MINES ADVISORY GROUP
Rhif yr elusen: 1083008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.87m | £86.75m | £119.87m | £76.26m | £87.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.77m | £84.91m | £120.29m | £75.42m | £86.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.28m | £24.12m | £17.91m | £6.93m | £4.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.25m | £1.25m | £111.00k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.00k | £781.00k | £1.33m | £836.00k | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £132.00k | £62.00k | £42.00k | £39.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.68m | £85.72m | £118.25m | £74.77m | £85.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.00k | £65.00k | £68.00k | £6.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Arall | £406.00k | £120.00k | £186.00k | £605.00k | £430.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £32.00k | £103.00k | £191.00k | £182.00k | £257.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £59.52m | £84.48m | £119.69m | £75.05m | £85.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £242.00k | £432.00k | £603.00k | £368.00k | £444.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £116.00k | £94.00k | £138.00k | £115.00k | £104.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.