WANSBECK AND BLYTH VALLEY DISTRICT CAT RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the suffering of cats in need of care and protection through re-homing stray, neglected and unwanted cats in our area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Northumberland
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- Beth's Cat Rescue (Enw gwaith)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Innes | Cadeirydd | 10 June 2016 |
|
|
||||
Thomas Innes | Ymddiriedolwr | 03 February 2018 |
|
|
||||
JEMMA ATKINSON | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE NELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH INNES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHERINE STOREY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.37k | £10.46k | £8.88k | £11.23k | £6.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67k | £8.57k | £6.98k | £8.38k | £6.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/10/2000
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF CATS IN NEED OF CARE AND PROTECTION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH RE-HOMING STRAY,NEGLECTED AND UNWANTED CATS IN WANSBECK AND BLYTH VALLEY
Maes buddion
WANSBECK AND BLYTH VALLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Summerson Way
BEDLINGTON
Northumberland
NE22 5LF
- Ffôn:
- 0191 375 8536
- E-bost:
- hello@bethscatrescue.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window