Hanes ariannol HEADWAY PORTSMOUTH AND SOUTH-EAST HAMPSHIRE

Rhif yr elusen: 1086140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £120.70k £166.30k £239.35k £264.76k £291.54k
Cyfanswm gwariant £132.01k £139.99k £229.61k £240.12k £274.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £3.94k £3.94k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.27k £3.94k £19.92k £8.00k £10.66k