Hanes ariannol JANDSFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1082633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.42k | £20.00k | £40.00k | £68.03k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.74k | £25.43k | £36.43k | £29.93k | £26.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.