WORLD ANIMAL PROTECTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We move the world to protect animals. We work globally with local partners, animal welfare organisations and businesses, and we influence decision makers internationally, nationally and locally. We have formal relationships with key international bodies including the Food and Agriculture Organization, the UN Environment Programme, the Council of Europe and the World Organisation for Animal Health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£29,636,942
Roddion a chymynroddion | £29.13m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £11.53k | |
Buddsoddiadau | £497.86k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£36,145,924
Codi arian | £7.13m | |
Weithgareddau elusennol | £29.01m | |
Arall | £0 |
£547,976 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £52,097 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.13m | |
Gwariant elusennol | £29.01m |
Pobl

231 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 15 |
£70k i £80k | 15 |
£80k i £90k | 12 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 7 |
£110k i £120k | 3 |
£120k i £130k | 4 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Awstralia
- Brasil
- Canada
- Cenia
- Costa Rica
- Denmarc
- Fiet-nam
- Gwlad Belg
- Gwlad Thai
- India
- Philipinas
- Rwmania
- Seland Newydd
- Sweden
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 327829 THE JUNE STEVENS FOUNDATION
- 04 Awst 2000: Cofrestrwyd
- WSPA (Enw gwaith)
- THE WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS (Enw blaenorol)
- WORLD ANIMAL PROTECTION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEARBHAIL ADRIENNE USHER | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Maria Sol Oyuela Jefferies | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Tigere Chagutah | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Ka Keung Christopher Fung | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Svetlana Ignatieva | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Jamie Craig | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Berangere Andree Mireille Michel | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Franc Cortada | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Sandra Lynn Bereti | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Ireland | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.00m | £31.37m | £32.60m | £38.31m | £29.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.64m | £31.28m | £27.80m | £31.82m | £36.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.76k | £11.46k | N/A | N/A | £52.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.77m | £31.22m | £32.48m | £38.16m | £29.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £33.00k | £32.72k | £27.00k | £11.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £207.00k | £117.00k | £86.26k | £127.65k | £497.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.91m | £5.60m | £9.23m | £13.51m | £9.40m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.51m | £25.46m | £22.18m | £25.77m | £29.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.12m | £5.82m | £5.63m | £6.05m | £7.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £636.00k | £626.00k | £482.01k | £632.04k | £1.08m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.52m | £1.80m | £1.62m | £1.60m | £1.43m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.00k | £13.00k | £8.38k | £7.77k | £7.67k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £291.00k | £253.00k | £324.17k | £327.43k | £740.98k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.85m | £6.30m | £5.33m | £4.63m | £5.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £11.01m | £11.10m | £16.37m | £24.03m | £17.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.93m | £2.95m | £2.15m | £2.86m | £3.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25/11/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 MAR 2016 as amended on 13 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE SOCIETY SHALL BE TO PREVENT OR SUPPRESS CRUELTY AND TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS AND TO DO ALL SUCH LAWFUL ACTS AS THE SOCIETY MAY CONSIDER TO BE CONDUCIVE OR INCIDENTAL TO THE ATTAINMENT OF THOSE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3rd Floor
86 - 90 Paul Street
London
EC2A 4NE
- Ffôn:
- 02072390525
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window