Hanes ariannol MILLWALL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1082274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.26m £1.48m £1.37m £1.19m £1.25m
Cyfanswm gwariant £1.13m £929.74k £1.17m £1.17m £1.20m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.00k £219.79k £99.87k £8.23k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.26k £215.56k £19.25k £53.33k £36.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £126.82k £236.58k £244.22k £324.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.24m £1.08m £989.51k £855.57k £803.67k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £14.26k £0 £21.54k
Incwm - Arall £0 £50.96k £107.60k £36.17k £67.15k
Incwm - Cymynroddion £13.26k £215.56k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.13m £929.74k £1.17m £1.17m £1.20m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.80k £21.35k £18.00k £20.07k £18.68k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0