ymddiriedolwyr STANSTEAD LODGE SENIOR CLUB LTD
Rhif yr elusen: 1083258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ANTHONY DOBSON | Cadeirydd | 29 November 2013 |
|
|||||
Barbara Irene Moore | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Alice Johnson | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Ivor John Mason | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Valerie Norma Monks | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Dianne Valma Minshall Deudney | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Nick Robinson | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
BARBARA BRITTON | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Norma John | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.