CLIFTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By providing facilities for meetings,lectures,classes,training, and all other forms of recreation and leisure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Dave Barthram | Cadeirydd | 11 June 2014 |
|
|
||||
Judith Cassidy | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sandra King | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Raymond Lowrence | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Rosemary Anderson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Michael Ross | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
MYLES NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Mrs Gill Sott | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Hannah Silcock | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Stockton | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.64k | £23.16k | £14.87k | £15.77k | £17.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.39k | £40.83k | £9.66k | £23.70k | £16.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £536 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 05 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEDULE ADOPTED 27 JUNE 2000 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04 JULY 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH WITH CLIFTON AND ADJOINING PARISHES IN THE COUNTY OF NORTH YORKSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE SUBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
PARISH OF NEWALL WITH CLIFTON AND ADJOINING PARISHES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHERRY TREES
COPMANROYD
NEWALL WITH CLIFTON
OTLEY
LS21 2EU
- Ffôn:
- 07857976729
- E-bost:
- cliftonvillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
cliftonvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window