Ymddiriedolwyr CLIFTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1085207

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Dave Barthram | Cadeirydd | 11 June 2014 |
|
|
||||
Judith Cassidy | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sandra King | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Raymond Lowrence | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Rosemary Anderson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Michael Ross | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
MYLES NICHOLSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Mrs Gill Sott | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Hannah Silcock | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Stockton | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.