ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BLACKBURN MUSEUM AND ART GALLERY
Rhif yr elusen: 1086901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH LESLIE FORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Svarc | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Michael Millward | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||
Janine Monaghan | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Raymond Watton | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
GILLIAN MASON | Ymddiriedolwr | 10 November 2016 |
|
|
||||
Mrs Mary Waters | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
||||
BRUCE KITCHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN TURKINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Jeffrey Cooper | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.