NEWPORT AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of agriculture for the public benefit, particularly in Newport, Shropshire and the surrounding area, principally through the holding of an annual show.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
- NEWPORT SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Asson | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
George Painter | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Belcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Clarkson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Richard Maddocks | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Andrew Craddock | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
SCOTT DOBSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.04k | £130.00k | £302.65k | £355.36k | £379.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.03k | £148.34k | £277.47k | £359.38k | £381.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.23k | £10.27k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 NOVEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2015
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF AGRICULTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT (PARTICULARLY IN NEWPORT SHROPSHIRE AND THE SURROUNDING DISTRICT) AND TO SUCH END GENERALLY TO IMPROVE IT ALL ITS BRANCHES, TO ENCOURAGE SKILL AND INDUSTRY IN IT AND IN ALL TRADES, CRAFTS AND PROFESSIONS CONNECTED WITH IT AND WITH RURAL CRAFTS AND INDUSTRIES OF INTEREST TO THE FARMING COMMUNITY
Maes buddion
NEWPORT SHROPSHIRE AND THE SURROUNDING DISTRICT
Elusennau cysylltiedig
- 20 Ebrill 2001 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newport Show Office
The Lodge
Chetwynd Deer Park
Edgmond
NEWPORT
TF10 8EU
- Ffôn:
- 01952810814
- E-bost:
- info@newportshow.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window