Ymddiriedolwyr NEWPORT AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1081748

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Asson | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
George Painter | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Belcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Clarkson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||
Richard Maddocks | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Andrew Craddock | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
SCOTT DOBSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.