Hanes ariannol WAKEFIELD SOUTH DIVISION GUIDES

Rhif yr elusen: 1081999
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1004 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £3.42k £5.63k £28.88k £12.29k £4.84k
Cyfanswm gwariant £1.78k £5.10k £8.69k £12.58k £3.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A