Hanes ariannol BRUTON SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 1085577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.90m | £3.29m | £3.35m | £3.87m | £350.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80m | £3.77m | £3.72m | £5.71m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.78k | £97.38k | £186.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.76k | £15.01k | £1.76k | £4.27k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £104.46k | £37.67k | £40.67k | £1.05m | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.75m | £3.02m | £0 | £2.82m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.09k | £4.67k | £0 | £17 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £31.50k | £207.82k | £66.98k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.62m | £3.59m | £3.56m | £5.48m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.98k | £174.67k | £158.18k | £229.27k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.97k | £0 | £20.58k | £246.68k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £6.51k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.