ymddiriedolwyr MIDDLEBURY COLLEGE UK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1086407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Citarella | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Professor Carlos Javier Velez-Blasini | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|||||
Christopher Ryan Metzler | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
DAVID PROVOST | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Professor Emily Bartels | Ymddiriedolwr | 07 November 2014 |
|
|
||||
ERIKA LEDERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAYNE LEIGH WOOD MAXWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASON BACON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER G ASPBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.