Hanes ariannol FRIENDS OF BUCKFASTLEIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1083826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 11/11/2019 11/11/2020 11/11/2021 01/11/2022 01/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.56k £1.14k £1.21k £3.44k £4.71k
Cyfanswm gwariant £4.85k £1.59k £2.75k £1.09k £6.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A