THE HEBRON CHRISTIAN RETREAT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run hospitality days, weekends and weeks for individuals and groups, and offer Christian Prayer Ministry. We are used mostly by church groups for small conferences (up to 25 or so), particularly leadership teams. A number of individuals and ministers visit for day retreats. We provide full board for those who stay overnight, and have an annual events programme; see www.Hebron-Trust.org.uk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 18 Mai 2001: Cofrestrwyd
- 02 Awst 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BROADGATE HOUSE (Enw gwaith)
- HEBRON CHRISTIAN RETREAT (Enw gwaith)
- HEBRON TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.63k | £9.89k | £16.48k | £12.51k | £8.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.97k | £8.04k | £11.13k | £10.21k | £13.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 MARCH 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND TO ADVANCE EDUCATION CONCERNING INNER HEALING AND WHOLENESS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE AMPFIELD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window