Hanes ariannol THE GUILDHALL SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1082472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.49m | £1.54m | £1.76m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.15m | £2.00m | £1.98m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.04m | £1.54m | £2.55m | £2.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £51.79k | £15.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £741.22k | £62.37k | £410.20k | £1.27m | £319.58k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £365.15k | £410.83k | £356.32k | £382.04k | £394.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £35.58k | £51.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £410.20k | £1.27m | £459.03k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £2.12m | £1.99m | £1.96m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.52k | £34.47k | £12.53k | £15.19k | £10.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.26k | £78.26k | £89.40k | £82.05k | £91.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.85m | £2.04m | £1.90m | £1.88m | £2.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.60k | £34.47k | £12.53k | £15.19k | £10.58k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.