BRENT CENTRE FOR YOUNG PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Brent Adolescent Centre is committed to the well being of vulnerable young people in and around the London borough of Brent (aged 14-21) and provides free mental health support services - in house and in the community. It also undertakes research into adolescent breakdown.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,736,951
Roddion a chymynroddion | £1.46m | |
Weithgareddau elusennol | £261.48k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £12.87k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,855,394
Codi arian | £162.14k | |
Weithgareddau elusennol | £1.69m | |
Arall | £0 |
£56,303 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £375,771 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £162.14k | |
Gwariant elusennol | £1.69m |
Pobl

47 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Brent
- Dinas Westminster
- Ealing
Llywodraethu
- 08 Awst 2000: Cofrestrwyd
- BRENT CENTRE FOR YOUNG PEOPLE (Enw gwaith)
- BRENT ADOLESCENT CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiane Maria Laurence | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Dr Gregory Noel Battle | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Charlotte Rose Neser | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Gideon Hadary | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Pessi Elias | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Simon Dodds | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Anoushka Babbar | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Randy Mannie | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Ian Murray Barnes | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
BERNARD ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £941.81k | £1.13m | £1.45m | £1.34m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.24m | £1.37m | £1.63m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £134.00k | £179.00k | £179.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.50k | N/A | N/A | £375.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £630.81k | £818.72k | £1.19m | £1.16m | £1.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £294.72k | £298.42k | £251.03k | £164.63k | £261.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.28k | £10.22k | £9.55k | £10.00k | £12.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £924.96k | £1.12m | £1.25m | £1.53m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.58k | £120.07k | £111.77k | £104.97k | £162.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | £11.41k | £16.17k | £15.07k | £15.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.84k | £0 | £0 | £9.21k | £10.04k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £176.98k | £168.19k | £161.28k | £153.15k | £148.41k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £702.95k | £867.57k | £852.45k | £833.35k | £888.40k | |
|
Cyfanswm asedau | £777.92k | £723.32k | £885.77k | £558.11k | £447.47k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £151.00k | £197.07k | £163.61k | £122.66k | £124.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ebrill 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ebrill 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH JULY 2000 as amended on 06 Jan 2023 as amended on 06 Jan 2023 as amended on 23 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Company is established for the following "Objects": 2.1.1 to engage in psychoanalytic research into adolescence in general, and in particular with reference to the factors which cause or contribute to psychopathology during adolescence; 2.1.2 to promote and assist such research by others; 2.1.3 to obtain and assist others in obtaining relevant data concerning normal and psychologically abnormal development and behaviour during adolescence; 2.1.4 to treat or assist in the psychoanalytic treatment of young people presenting mental and emotional difficulties or disorders; 2.1.5 to publish studies of such research as aforesaid whether such research was undertaken by the Company or by others; 2.1.6 to organise seminars and conferences for professional and other persons whose professional activity or interest is concerned with or connected with adolescence; 2.1.7 to disseminate knowledge of adolescence and the results of psychoanalytic research into adolescence, adolescent psychopathology and related matters; 2.1.8 to provide psychoanalytic and psychotherapeutic services to young people as well as psychological and therapeutic support to parents and carers; 2.1.9 to promote mental health, as well as welfare to young people in schools, youth clubs, voluntary and statutory organisations and others; 2.1.10 to establish and maintain outpatient facilities and services for the care and treatment of young people presenting mental, emotional and psychological difficulties or disorders; 2.1.11 to establish and maintain a library for the purpose of facilitating research into adolescence and related matters; and 2.1.12 to make grants, donations or subscriptions to other institutions, trusts and bodies formed for exclusively charitable purposes having Objects wholly, partly or incidentally similar to or complementary to the Objects of the Company.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
51 WINCHESTER AVENUE
LONDON
NW6 7TT
- Ffôn:
- 02073280918
- E-bost:
- info@brentcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window