THE DEAN CLOSE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of boys and girls based on Christian principles. Encouragement of personal development in a culture of service to the school and wider communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£33,157,225
Roddion a chymynroddion | £143.77k | |
Weithgareddau elusennol | £26.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.51m | |
Buddsoddiadau | £184.98k | |
Arall | £19.65k |
Cyfanswm gwariant:
£32,570,109
Codi arian | £6.11m | |
Weithgareddau elusennol | £26.44m | |
Arall | £19.65k |
£286,354 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.13m | |
Gwariant elusennol | £26.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £587.12k |
Codi arian a Arall Gwariant | £6.13m | |
Gwariant elusennol | £26.44m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £873.47k |
Pobl

781 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 26 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Casnewydd
- Sir Fynyw
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 31 Mai 2001: Cofrestrwyd
- DEAN CLOSE SCHOOL (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brig Matt Cansdale | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Francis Shaw | Ymddiriedolwr | 20 January 2024 |
|
|
||||
Mark Smith | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Rev Malc Allen | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
FRANKIE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|||||
Mark Hughes | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Air Vice Marshal Ray Lock | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Holliday | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Gary McDonald | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Simon David Bullingham | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
matthew paul Smith | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||
KATHRYN ANN CARDEN | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.05m | £25.28m | £28.07m | £30.28m | £33.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.19m | £25.06m | £28.21m | £30.10m | £32.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.16m | £231.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.62k | £578.95k | £198.43k | £274.21k | £143.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.25m | £4.04m | £4.95m | £5.76m | £6.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.54m | £20.52m | £22.78m | £24.06m | £26.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122.52k | £118.19k | £117.88k | £160.07k | £184.98k | |
|
Incwm - Arall | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.62m | £21.39m | £23.65m | £24.70m | £26.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.55m | £3.66m | £4.54m | £5.38m | £6.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.44k | £32.30k | £39.30k | £44.52k | £48.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.27k | £22.07k | £23.41k | £22.59k | £25.52k | |
|
Gwariant - Arall | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k | £19.65k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £28.84m | £32.56m | £32.36m | £33.27m | £34.40m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.86m | £3.38m | £3.09m | £3.30m | £3.66m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.96m | £1.80m | £1.88m | £2.06m | £6.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £16.30m | £19.70m | £19.76m | £21.00m | £25.90m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/01/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 01/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/01/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AN EDUCATION FOR CHILDREN BASED FIRMLY UPON CHRISTIAN EVANGELICAL PRINCIPLES IN ACCORDANCE WITH THE SCRIPTURES AND THE TEACHING OF THE CHURCH OF ENGLAND. TO PROVIDE ASSISTANCE WITH THE RESOURCES AVAILABLE TO THE SCHOOL FOR THE EDUCATION OF CHILDREN OF PARENTS OF LIMITED MEANS WHO WOULD BENEFIT FROM SUCH AN EDUCATION.
Maes buddion
DEAN CLOSE MEMORIAL SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEAN CLOSE SCHOOL
SHELBURNE ROAD
CHELTENHAM
GL51 6HE
- Ffôn:
- 01242258086
- E-bost:
- office@deanclose.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window