The UK Myeloma Society

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The education of the public, particularly in the treatment of myeloma, through the promotion of research and the dissemination of results. Also, the relief of persons suffering from myeloma by the development and provision of guidelines for treatment, and promoting an understanding of issues relating to myeloma by encouraging communication between research groups and healthcare professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 2000: Cofrestrwyd
- UKMS (Enw gwaith)
- THE UK MYELOMA FORUM (Enw blaenorol)
- UKMF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Loughran | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Dr Tracey Chan | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
jackie quinn | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Dr jennifer travers | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Dr Sally Moore | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Dr Michelle Lawson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Jonathan Sive | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Rachel Hall | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|||||
Dr Rakesh Popat | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Dr Matthew Jenner | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Dr Sarah Lawless | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Martin Kaiser | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Richard Soutar | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Dr Ceri Bygrave | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Dr John Ashcroft | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|||||
Dr KARTHIKEYAN RAMASAMY | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Professor Guy Pratt | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
Dr NEIL RABIN | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR GORDON COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.86k | £137.92k | £125.61k | £137.03k | £137.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.44k | £54.77k | £74.62k | £110.52k | £117.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Mawrth 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Mawrth 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH JUNE 2000 AS AMENDED 12TH SEPTEMBER 2000 as amended on 22 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR IN THE TREATMENT OF THOSE SUFFERING FROM MYELOMA AND RELATED DISORDERS, THROUGH THE PROMOTION AND CONDUCT OF RESEARCH AND THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF ALL USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 2. THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MYELOMA AND RELATED DISORDERS, IN PARTICULAR BY (A) THE DEVELOPMENT AND PROVISION OF POLICY GUIDELINES FOR THEIR TREATMENT (B) PROMOTING AN UNDERSTANDING OF THE ISSUES RELATING TO MYELOMA AND RELATED DISEASES BY ENCOURAGING COMMUNICATION AND EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN RESEARCH GROUPS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pinderfields Hospital
Aberford Road
WAKEFIELD
West Yorkshire
WF1 4DG
- Ffôn:
- 01924 317114
- E-bost:
- johnashcroft@doctors.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window