Hanes ariannol THE WIGODER FAMILY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1086806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.17m £2.33m £2.39m £2.15m £2.74m
Cyfanswm gwariant £548.68k £504.12k £540.35k £1.24m £962.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.21m £4.95m £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £4.95m £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.95m £2.33m £2.39m £2.15m £2.74m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £541.96k £504.12k £537.64k £1.24m £959.57k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £2.71k £2.96k £2.99k
Gwariant - Llywodraethu £5.85k £4.85k £5.00k £5.00k £5.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £536.11k £490.49k £532.27k £1.20m £918.24k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £2.71k £2.96k £2.99k
Gwariant - Arall £6.72k £0 £0 £0 £0